Hanes ariannol NORFOLK AND NORWICH OPERATIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 283148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £91.30k £22.42k £124.87k £197.55k £82.10k
Cyfanswm gwariant £80.39k £9.40k £123.08k £160.38k £132.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £18.71k N/A N/A N/A