ymddiriedolwyr THE HYTHE CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 283177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (77 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Bhar | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Roger David Neaves | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Aileen Marianne McDonald Scott | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Keith Allen Miles | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Jill Caroline Ayling | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
Paul Naylor | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
||||
Kim Murton | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
Michael Hugh Tubman | Ymddiriedolwr | 13 May 2016 |
|
|
||||
CRISPIN DAVIES | Ymddiriedolwr | 02 November 2010 |
|
|||||
Mary Hunter | Ymddiriedolwr | 08 February 2009 |
|
|||||
Alan George Joyce | Ymddiriedolwr | 12 March 2008 |
|
|
||||
Sally Chesters | Ymddiriedolwr | 20 May 1994 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.