Hanes ariannol CAMPHILL MILTON KEYNES COMMUNITIES LIMITED
Rhif yr elusen: 283556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.04m | £2.70m | £2.72m | £3.58m | £4.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.49m | £2.43m | £2.84m | £3.15m | £3.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.74m | £1.38m | £1.80m | £2.69m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.44k | £59.44k | £67.67k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £63.63k | £366.40k | £67.97k | £264.96k | £380.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.93m | £2.28m | £2.62m | £3.27m | £3.85m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.44k | £6.03k | £3.54k | £17.13k | £29.85k | |
|
Incwm - Arall | £46.19k | £52.38k | £25.53k | £29.99k | £380.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £350.00k | £0 | £148.61k | £10.79k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.49m | £2.43m | £2.84m | £3.15m | £3.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £6.32k | £108.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.79k | £14.36k | £15.01k | £14.35k | £15.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £27.60k | £27.60k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.81k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.