ymddiriedolwyr SUSSEX CENTRAL GUIDES
Rhif yr elusen: 283700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendy Colson | Cadeirydd | 22 February 2022 |
|
|||||
Jacqueline Lesley Hall | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Fiona Jackson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Forsdick | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Christine Cheesmur | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|||||
Amanda Wicking | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|||||
Gill Brown | Ymddiriedolwr | 12 September 2021 |
|
|
||||
Pauline Hyner | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Thelma Bates | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Rhoda Miles | Ymddiriedolwr | 09 January 2021 |
|
|
||||
Amanda Fisk | Ymddiriedolwr | 09 January 2021 |
|
|
||||
MARILYN CHADD | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.