ymddiriedolwyr THE LONDON MARATHON CHARITABLE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 283813
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR RODNEY WALKER | Cadeirydd |
|
|
|||||||
John Tennent | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|||||||
Mete Coban | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||||
Yogesh Patel | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||||
Terry Duddy | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||||
Richard Joseph Henry | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||||
Samantha Orde | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|||||||
Dawn Austwick | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|||||||
CLARE SHEPHERD | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||||
Robert Charles Rigby | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
||||||
ALAN PETER PASCOE MBE | Ymddiriedolwr | 24 April 2015 |
|
|
||||||
CHARLES MADDOCK JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 11 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.