ymddiriedolwyr CORNWORTHY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 283965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Sean Bailey | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Eleanor Finn | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Hilary Gay Tuppen | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Jill Elizabeth Reid | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|||||
Simon Donne Baker | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Paul Sterry | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
MR BILL PETHERAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID CARVER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.