ymddiriedolwyr ALLOTMENTS FOR PUBLIC SAND, GRAVEL, STONE, CLAY AND CHALK PITS
Rhif yr elusen: 283987
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Rees-Murphy | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|||||||||
Samuel Rees-Murphy | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|||||||||
Daniel John Freeman | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|||||||||
Sarah Porter | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||||||
Trevor Norman Bunce | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||||||
Kathy Avery | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|||||||||
Nick Creek | Ymddiriedolwr | 09 May 2015 |
|
|||||||||
Jonathan Baldwin | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|||||||||
Mary Baldwin | Ymddiriedolwr | 04 November 2013 |
|
|
||||||||
ROGER HARROLD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.