Hanes ariannol ALTAJIR TRUST
Rhif yr elusen: 284116
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/10/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £718.64k | £369.95k | £567.15k | £587.62k | £387.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £534.74k | £621.43k | £504.14k | £497.21k | £433.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £711.00k | N/A | £563.00k | £586.00k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.49k | N/A | £3.93k | £1.37k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £145 | N/A | £225 | £247 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £528.34k | N/A | £498.09k | £491.30k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.40k | N/A | £6.05k | £5.91k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £380.84k | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.