Hanes ariannol The Ramfield Trust

Rhif yr elusen: 284229
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/10/2020 01/10/2021 01/10/2022 01/10/2023 01/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.51k £11.79k £12.54k £6.31k £7.92k
Cyfanswm gwariant £8.62k £8.45k £8.18k £6.57k £11.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A