ymddiriedolwyr ST MARY'S FRENSHAM TRUST
Rhif yr elusen: 284613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID GRAY MILLAIS | Cadeirydd | 24 October 2002 |
|
|
||||
Timothy Grant Legge | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
||||
CHRISTINE ALLINGHAM | Ymddiriedolwr | 25 January 2012 |
|
|
||||
Rev Jane Walker | Ymddiriedolwr | 11 May 2011 |
|
|
||||
JANE MARGARET WOOD | Ymddiriedolwr | 10 November 2004 |
|
|
||||
PETER FRANK JAMES | Ymddiriedolwr | 24 October 2002 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.