DUKE-ELDER FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The International Duke Elder Medal was endowed by Lady Duke Elder in 1980. The Fund provides for the medal an oration and associated expenses. The medal is awarded 4 yearly to an ophthalmologist who has contributed most to the development of international relations and friendship between ophthalmologists, and who has advanced the field by contributions in writing and organization in ophthalmology.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Mai 1983: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR NICK ASTBURY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Anthony Khawaja FRCophth | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||
Dr Tasanee Braithwaite | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Omar Abdul Rahman Mahroo FRCOPHTH | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
MARK MERRILL | Ymddiriedolwr | 22 July 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.16k | £2.88k | £3.31k | £3.46k | £3.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.32k | £2.29k | £4.27k | £2.70k | £1.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 25 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 04 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27TH OCTOBER 1981. AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 30 NOV 2022
Gwrthrychau elusennol
ENDOWMENT OF A LECTURE TO BE A REVIEW OF CURRENT RESEARCH ON THE EYE, A MEDAL TO BE AWARDED TO AN OPTHAMOLOGIST WHO HAS CONTRIBUTED MOST TO THE DEVELOPMENT OF THE PRACTICE OF AND RESEARCH IN OPTHALMOLOGY, AND WHERE FUNDS ALLOW, THE TRUSTEES WILL ALSO MAKE SMALL GRANTS TO OTHER CHARITABLE ORGANISATIONS WHOSE OBJECTS INCLUDE RESEARCH INTO AND THE IMPROVEMENT OF EYE HEALTH INTERNATIONALLY. FOR DETAILS, SEE TRUST DEED DATED 27TH OCTOBER 1981.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RECTORY FARMHOUSE
THE STREET
SHOTESHAM ALL SAINTS
NORWICH
NR15 1YL
- Ffôn:
- 01508550377
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window