THE HAMPSHIRE GENEALOGICAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promote the study of family history and provide information and education services to facilitate this study.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hampshire
Llywodraethu
- 17 Mai 1982: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony William Sinclair | Cadeirydd | 18 June 2022 |
|
|
||||
Susan May Stannard | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Jane Diana Elizabeth Painter | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Terence Arthur Gilmour | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Philip Michael Brown | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
Fiona Eve Ranger | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
Kay Elisabeth Lovell | Ymddiriedolwr | 20 May 2017 |
|
|
||||
KEITH WILLIAM TURNER | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
|
||||
ANGELA HELEN WINTERIDGE | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|
||||
ANN-MARIE SHEARER | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.09k | £47.94k | £46.25k | £77.35k | £42.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.11k | £40.86k | £50.30k | £36.89k | £47.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17TH APRIL 1982 AS AMENDED ON 8TH NOVEMBER 1992 AS AMENDED 28 MARCH 1998 AND 23 SEPTEMBER 2000 AS AMENDED ON 12 OCT 2018 as amended on 16 Jun 2018 as amended on 16 Jun 2018 as amended on 16 Jun 2018 as amended on 10 Oct 2020 as amended on 12 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
THE AIMS AND OBJECTIVES OF THE SOCIETY SHALL BE TO ADVANCE THE STUDY OF FAMILY HISTORY RESEARCH. IN FURTHERANCE OF THIS THE SOCIETY MAY: (A) COLLECT, PUBLISH, CO-ORDINATE AND MAKE ACCESSIBLE IN THE INTERESTS OF FAMILY HISTORY ANY DOCUMENTS OR RECORDS PARTICULARLY RELATING TO THE COUNTY OF HAMPSHIRE. (B) PROMOTE THE PRESERVATION AND PRESENTATION OF SUCH DOCUMENTS AND RECORDS. (C) HOLD LECTURES, OUTINGS, MEETINGS AND DISCUSSIONS, GIVE ADVICE AND GUIDANCE AND ISSUE PUBLICATIONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HAMPSHIRE RECORD OFFICE
SUSSEX STREET
WINCHESTER
SO23 8TH
- Ffôn:
- 07769 405195
- E-bost:
- vicechairman@hgs-online.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window