Hanes ariannol ABERCONWY TALKING NEWSPAPER
Rhif yr elusen: 284848
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/09/2018 | 17/09/2019 | 17/09/2020 | 17/09/2021 | 17/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.02k | £2.52k | £2.65k | £1.57k | £293 | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.51k | £7.73k | £6.08k | £7.11k | £6.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.