Dogfen lywodraethu BANSTEAD ARTS FESTIVAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 284862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07/05/1982 AS AMENDED ON 20/05/1997 AS AMENDED ON 05/06/2001 AS AMENDED ON 26/09/2011 as amended on 26 Jul 2022 as amended on 26 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE AND INFORM THE PUBLIC IN THE ARTS AND SCIENCES, AND IN PARTICULAR THE ARTS AND SCIENCES OF MUSIC, DANCE DRAMA, FILM, LITERATURE, PAINTING, DRAWING AND SCULPTURE, BY THE PRESENTATION OF CONCERTS, PERFORMANCES, EXHIBITIONS AND OTHER ACTIVITIES DURING FESTIVAL PERIODS AND AT SUCH OTHER TIMES AS THE COMMITTEE SHALL DETERMINE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.