ymddiriedolwyr THE MUDCHUTE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 284907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine Cavanagh | Cadeirydd |
|
||||||||||
Martin Young | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|||||||||
Tahira Webb | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||||||
Sharon Yan Ping Chen | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||||||
Thomas James Roper Mead | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||||||
Michael Douglas Humber | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||||||
MARY GRAY | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|
||||||||
MARGARET ROSE PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
|||||||||
RAYMOND JOHN SWINDELLS | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
|
||||||||
Dr MICHAEL BARRACLOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.