Hanes ariannol THE VERDON-SMITH FAMILY CHARITABLE SETTLEMENT
Rhif yr elusen: 284919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.81k | £26.75k | £22.55k | £20.12k | £24.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.14k | £25.50k | £31.63k | £31.13k | £22.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.