Hanes ariannol THE LONDON NETWORK RADIO ORGANISATION
Rhif yr elusen: 285320
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £693 | £4 | £0 | £1 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.15k | £3.46k | £115 | £198 | £3.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.