Hanes ariannol ILCHESTER AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 285483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.41k £427 £1.94k £2.46k £3.29k
Cyfanswm gwariant £4.21k £1.55k £1.42k £1.78k £2.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A