EARLEY VOLUNTEER DRIVER BUREAU
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Earley Volunteer Driver Bureau provides an individual transport service for elderly or disabled members of the community who are unable to transport themselves or use public transport to get to medical appointments, do their shopping or attend social activities which are important to their quality of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Wokingham
Llywodraethu
- 29 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1161498 THE WOKINGHAM VOLUNTEER CENTRE
- 28 Hydref 1982: Cofrestrwyd
- 29 Mawrth 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- EARLEY VOLUNTEER CARE BUREAU (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.10k | £13.89k | £14.38k | £2.53k | £1.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.69k | £13.80k | £11.87k | £3.13k | £3.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.44k | £5.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.25k | £1.25k | £1.25k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 15 Mawrth 2023 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2019 | 17 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 JUN 1982 AS AMENDED ON 12 JUN 1996 AS AMENDED ON 04 NOV 2010 AS AMENDED ON 06 JUN 2019
Gwrthrychau elusennol
(A) TO UNDERTAKE VOLUNTARY WORK IN EDUCATION, SOCIAL SERVICES AND SIMILAR CHARITABLE ACTIVITIES IN PARTICULAR BY PROVIDING TRANSPORT FACILITIES FOR THE ELDERLY AND MOBILITY-RESTRICTED RESIDENTS OF THE AREA OF BENEFIT. (B) TO ADVISE AND GUIDE PERSONS WILLING TO UNDERTAKE VOLUNTARY SERVICE.
Maes buddion
EARLEY AND DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window