STUDLEY GREEN (TROWBRIDGE) COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 285503
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 354 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

1. To improve the living conditions and promote for the benefit of the inhabitants of the geographical area of Trowbridge: (a) the advancement of education and (b) the provision of facilities in the interest of social welfare. 2. The provision and maintenance of the Association's premises at Studley Green, Trowbridge. 3. The other advantages and benefits usually associated whose main object

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2022

Cyfanswm incwm: £16,198
Cyfanswm gwariant: £13,728

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Medi 1982: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • STUDLEY GREEN COMMUNITY CENTRE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Joanne Gray Cadeirydd 30 August 2022
Dim ar gofnod
Craig Speakman Ymddiriedolwr 17 May 2023
Dim ar gofnod
Richard Culverhouse Ymddiriedolwr 30 December 2022
RUKSAK45218
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 232 diwrnod
LIONS CLUB OF TROWBRIDGE
Derbyniwyd: 8 diwrnod yn hwyr
Tom Bazan Ymddiriedolwr 30 November 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022
Cyfanswm Incwm Gros £12.52k £12.93k £9.32k £2.95k £16.20k
Cyfanswm gwariant £12.93k £11.50k £9.35k £7.83k £13.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 354 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 354 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 17 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 09 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 15 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 13 Rhagfyr 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Studley Green Community Centre
Lambrok Road
Studley Green
Trowbridge
BA14 9HA
Ffôn:
01225769187