THE MAY CLUB (A GATEWAY CLUB)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE MAY CLUB IS A CLUB FOR THE 16 PLUS PEOPLE WITH LEARNING DIFFICULTIES, WE HOLD A CLUB NIGHT EVERY MONDAY EVENING, TAKE THEM ON HOLIDAY, OUTINGS, HOLD A DISCO EVERY LAST FRIDAY OF THE MONTH AT THE WELLINGTON CLUB PLUS OTHER ACTIVITIES AS AND WHEN THEY OCCUR
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 07 Ebrill 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1085576 BASINGSTOKE MENCAP SERVICES
- 21 Hydref 1982: Cofrestrwyd
- 07 Ebrill 2022: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- THE MAY CLUB (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.54k | £16.27k | £15.96k | £7.97k | £9.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.90k | £15.67k | £16.49k | £7.30k | £6.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 AUGUST 1982 AS AMENDED 20 MARCH 2006
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF PEOPLE WITH A LEARNING DISABILITY IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF HELP AND SUPPORT FOR THEM AND FOR THEIR FAMILIES, DEPENDANTS AND CARERS, AND TO PREVENT LEARNING DISABILITIES FOR THE PUBLIC BENEFIT AND TO ADVANCE RELIGION AMONGST PERSONS WITH A LEARNING DISABILITY AND B) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION OF OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR PEOPLE WHO HAVE NEED THEREOF BY REASON OF LEARNING DISABILITY WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window