ymddiriedolwyr THE FERNHURST VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 285882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Clive Dixon Biggs | Ymddiriedolwr | 31 December 2022 |
|
|
||||
Emma Buchan | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|||||
Terence John Parkhouse | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|||||
Christine Marie Smalley | Ymddiriedolwr | 22 August 2017 |
|
|
||||
MARY ODDI | Ymddiriedolwr | 20 January 2015 |
|
|||||
Rev Nicolas Peter Haigh | Ymddiriedolwr | 26 August 2014 |
|
|||||
Daphne Muriel Lawes | Ymddiriedolwr | 13 May 2014 |
|
|
||||
JOHN THOMAS SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHIRLEY ARNOLD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLENYS MAY PARKHOUSE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.