Hanes ariannol THE GOLF FOUNDATION

Rhif yr elusen: 285917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.58m £1.74m £1.42m £1.57m £1.34m
Cyfanswm gwariant £1.82m £1.25m £1.47m £1.62m £1.68m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £187.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.17m £1.32m £1.06m £1.18m £914.48k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £306.40k £314.02k £251.01k £267.00k £294.80k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £110.28k £108.11k £114.45k £124.66k £130.88k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £50.00k £60.00k £0 £50.00k £21.63k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.65m £1.13m £1.32m £1.45m £1.53m
Gwariant - Ar godi arian £173.49k £124.25k £148.81k £169.31k £151.66k
Gwariant - Llywodraethu £60.60k £42.65k £53.17k £59.93k £54.40k
Gwariant - Sefydliad grantiau £381.88k £104.34k £110.90k £157.79k £149.29k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £8.41k £8.12k £9.27k £9.25k £9.17k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0