Hanes ariannol SCOO-B-DOO SOCIETY FOR THE BENEFIT OF THE SPECIAL BABYCARE UNIT OF THE GLOUCESTER ROYAL HOSPITAL

Rhif yr elusen: 286167
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (68 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £84.15k £47.52k £58.67k £71.33k £45.66k
Cyfanswm gwariant £61.96k £137.61k £51.02k £7.91k £76.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A