Hanes ariannol WHITE LODGE CENTRE
Rhif yr elusen: 286238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.63m | £2.57m | £2.42m | £2.73m | £2.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.71m | £2.88m | £2.52m | £2.80m | £2.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.63m | £1.28m | £1.17m | £1.44m | £1.51m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £265.33k | £401.00k | £283.00k | £269.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £568.00k | £364.00k | £464.00k | £468.00k | £630.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £24.00k | £108.00k | £29.00k | £58.00k | £55.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.03m | £2.10m | £1.79m | £2.20m | £2.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.00k | £2.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £141.00k | £8.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £56.00k | £2.00k | £0 | £101.00k | £72.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.47m | £2.57m | £2.34m | £2.60m | £2.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £236.00k | £223.00k | £182.00k | £196.00k | £254.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.00k | £45.00k | £53.00k | £55.00k | £65.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £86.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.