Hanes ariannol THE MERRY BELLS VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 286769
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £40.14k £39.73k £41.78k £39.19k £44.28k
Cyfanswm gwariant £27.07k £24.92k £45.65k £41.62k £30.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £15.00k £15.12k £15.00k £15.00k £15.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £9.91k N/A N/A