THE HEALTH FOUNDATION

Rhif yr elusen: 286967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Health Foundation is an independent charity committed to bringing about better health and health care for people in the UK.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Awstria
  • Gogledd Iwerddon
  • Unol Daleithiau
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Mai 1983: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • PPP HEALTHCARE MEDICAL TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
  • PPP MEDICAL TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
  • THE PPP FOUNDATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SIR HUGH TAYLOR KCB Cadeirydd 13 April 2017
CICELY SAUNDERS INTERNATIONAL
Rachel Wintour Ymddiriedolwr 20 June 2024
Dim ar gofnod
James Roland Sinker Ymddiriedolwr 01 March 2023
Dim ar gofnod
Paul John Najsarek Ymddiriedolwr 01 March 2023
Waythrough
Derbyniwyd: Ar amser
THE RICHMOND FELLOWSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
Ravi Gurumurthy Ymddiriedolwr 12 March 2021
Dim ar gofnod
Professor Dawn Edge Ymddiriedolwr 12 March 2021
Dim ar gofnod
Katherine Blacklock Ymddiriedolwr 12 March 2021
Dim ar gofnod
David Smart Ymddiriedolwr 16 May 2019
BEAT (FORMERLY EATING DISORDERS ASSOCIATION)
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Ruth Hussey Ymddiriedolwr 09 February 2018
THE READER ORGANISATION
Derbyniwyd: Ar amser
Eric Gregory Ymddiriedolwr 13 April 2017
PENTON RECREATIONAL CENTRE
Derbyniwyd: 11 diwrnod yn hwyr
Loraine Hawkins Ymddiriedolwr 13 April 2017
Dim ar gofnod
Professor Rosalind Louise Smyth CBE Ymddiriedolwr 04 April 2016
MEDICAL RESEARCH FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE LISTER INSTITUTE OF PREVENTIVE MEDICINE
Derbyniwyd: Ar amser
ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £16.11m £16.38m £17.06m £18.17m £18.56m
Cyfanswm gwariant £48.83m £57.41m £53.37m £80.41m £62.72m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £173.49k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.06m £769.00k £1.14m £1.25m £1.26m
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.23m £938.00k £1.42m £1.77m £2.02m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £14.88m £15.44m £15.64m £16.40m £16.54m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £37.38m £42.76m £40.33m £66.01m £47.81m
Gwariant - Ar godi arian £11.45m £14.65m £13.04m £14.40m £14.91m
Gwariant - Llywodraethu £43.00k £118.00k £109.00k £119.00k £421.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £16.37m £20.17m £16.60m £37.00m £16.85m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £11.45m £14.65m £13.04m £14.40m £14.91m
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £9.35m £8.30m £7.31m £5.04m £3.85k
Buddsoddiadau tymor hir £1.08bn £1.12bn £1.23bn £1.18bn £1.20m
Cyfanswm asedau £4.95m £8.22m £7.16m £7.19m £8.90k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 -£570.00k -£546.00k -£464.00k -£438
Cyfanswm rhwymedigaethau £36.52m £34.21m £25.30m £41.30m £34.24k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 27 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 27 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 27 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 24 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 24 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 24 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 28 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 28 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Health Foundation
Salisbury Square House
8 Salisbury Square
LONDON
EC4Y 8AP
Ffôn:
02072578000