HAMMERSMITH AND FULHAM COMMUNITY LAW CENTRE LIMITED

Rhif yr elusen: 287462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Hammersmith and Fulham Law Centre has worked on the front line of advice needs for 39 years. We have legal aid contracts in housing, welfare benefits, immigration & asylum and prioritise helping those who are most vulnerable and disadvantaged. We give free legal advice and support on a range of housing issues to people in H&F and run the duty possession desk 2 days a week at our local County Court

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hammersmith And Fulham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Gorffennaf 1983: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Benjamin John Coleman MP Ymddiriedolwr 13 March 2025
Dim ar gofnod
Chaya Inturi Ymddiriedolwr 04 December 2023
Dim ar gofnod
John Durand Ymddiriedolwr 04 December 2023
Dim ar gofnod
Barbara Beese Ymddiriedolwr 13 June 2022
Dim ar gofnod
Laura Janes Ymddiriedolwr 01 June 2022
THE NATIONAL ASSOCIATION FOR YOUTH JUSTICE
Derbyniwyd: Ar amser
Karen tarn Ymddiriedolwr 07 June 2021
Dim ar gofnod
Joanna Patricia Kennedy Ymddiriedolwr 11 September 2017
NATIONAL YOUTH ARTS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
H&F Giving
Derbyniwyd: Ar amser
TUSHAR SINGH Ymddiriedolwr 01 May 2015
Dim ar gofnod
Anthony MARTIN Ymddiriedolwr 31 July 2014
Dim ar gofnod
MRS MARJORY CLARK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £413.86k £690.49k £443.66k £474.30k £664.49k
Cyfanswm gwariant £365.99k £469.52k £460.26k £395.21k £531.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £107.01k N/A N/A £230.88k £107.56k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £115.36k £444.96k £171.00k N/A £10.33k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £3.85k N/A N/A £1.09k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £678.57k N/A N/A £662.66k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £51 N/A N/A £730
Incwm - Arall N/A £8.03k N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £45.20k N/A N/A £469.83k
Gwariant - Ar godi arian N/A £413.96k N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £10.35k N/A N/A £20.27k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £45.20k N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A £10.35k N/A N/A £61.61k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd N/A £7.39k N/A N/A £7.55k
Buddsoddiadau tymor hir N/A £0 N/A N/A £0
Cyfanswm asedau N/A £481.48k N/A N/A £704.24k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A £0 N/A N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A £90.34k N/A N/A £117.72k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 16 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 16 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 19 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 19 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 21 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 21 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 25 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 25 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 13 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 13 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Hammersmith and Fulham Law Centre
1st Floor
Hammersmith Library
Shepherds Bush Road
Hammersmith
Ffôn:
020 3880 1727