Hanes ariannol BRIGHTON AND HOVE SOCIAL WELFARE AND EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 287516
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £183.35k | £197.45k | £276.54k | £216.37k | £206.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £195.22k | £213.51k | £219.91k | £207.60k | £207.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £133.38k | £133.70k | £185.46k | £148.18k | £133.70k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.