ymddiriedolwyr STURMINSTER-MARSHALL PARISH CHURCH PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 287612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL HORBURY | Cadeirydd |
|
||||||
Janice Standing | Ymddiriedolwr | 22 December 2023 |
|
|
||||
Gladys Mary Joyce Quick | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|
||||
Fiona Margaret Waters | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|
||||
JAMES ELLIS | Ymddiriedolwr | 19 October 2011 |
|
|
||||
S D NORMAN | Ymddiriedolwr | 18 May 1994 |
|
|
||||
MARK SPRINGETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEVEN DUDLEY NORMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JACKIE TRENCHARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.