Ymddiriedolwyr THE BRITISH AND IRISH HYPERTENSION SOCIETY

Rhif yr elusen: 287635

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Manish Saxena Ymddiriedolwr 10 September 2024
Dim ar gofnod
Dr Helen Warren Ymddiriedolwr 10 September 2024
Dim ar gofnod
Dr Ryan McNally Ymddiriedolwr 10 September 2024
Dim ar gofnod
Professor Phil Chowienczyk Ymddiriedolwr 19 September 2023
Dim ar gofnod
Dr Pankaj Gupta Ymddiriedolwr 13 September 2022
Dim ar gofnod
Sam Olden Ymddiriedolwr 13 September 2022
Dim ar gofnod
Dr James Peter Sheppard Ymddiriedolwr 14 September 2021
Dim ar gofnod
Professor Ian Wilkinson Ymddiriedolwr 14 September 2021
Dim ar gofnod
Dr Luca Faconti Ymddiriedolwr 17 September 2019
Dim ar gofnod