Hanes ariannol BUCKLAND-IN-THE-MOOR COMMUNITY HALL

Rhif yr elusen: 287823
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.47k £855 £986 £2.58k £3.01k
Cyfanswm gwariant £4.60k £1.48k £5.25k £1.98k £2.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A