Hanes ariannol THE MAIDSTONE ORCHESTRAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 287986
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.17k | £53.07k | £59.63k | £55.61k | £53.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.12k | £50.64k | £55.88k | £56.35k | £54.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.