Dogfen lywodraethu THE MAIDSTONE ORCHESTRAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 287986
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED ON 29/09/1983 AS AMENDED ON 01/10/1987 AS AMENDED ON 01/10/1992 AS AMENDED ON 02/10/1997 AS AMENDED ON 16/12/2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE AND PROMOTE PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF MUSIC BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS AND BY SUCH OTHER WAYS AS THE SOCIETY THROUGH ITS COMMITTEE SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.