PETERSFIELD AND DISTRICT BEEKEEPERS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a locally based Association interested in the craft of bee-keeping. We train new & improving beekeepers in the wellbeing of bees & the production of quality hive products & promote the importance of bees & the conservation of bee-forage plants to the public. We meet regularly, attend country shows, collect swarms when necessary and aid pollination in our farming community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 1983: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley William Davis | Cadeirydd | 12 February 2022 |
|
|
||||
Steve Read | Ymddiriedolwr | 15 February 2025 |
|
|
||||
Gareth Paul Cornelius | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Martin John Smyth | Ymddiriedolwr | 10 February 2024 |
|
|
||||
Jo Bennet | Ymddiriedolwr | 11 February 2023 |
|
|
||||
Hugh Nicholas Boyd Norman | Ymddiriedolwr | 11 February 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.99k | £7.44k | £9.16k | £6.77k | £6.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.36k | £6.47k | £9.54k | £3.43k | £2.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 11 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 22ND OCTOBER 1983 AS AMENDED ON 11 FEB 2017 as amended on 10 Mar 2018 as amended on 10 Feb 2024 as amended on 15 Feb 2025
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND FURTHER THE CRAFT OF BEEKEEPING.
Maes buddion
PETERSFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BayTree House
111 Forest Rod
Whitehill
Hampshire
GU35 9BA
- Ffôn:
- 07906 124747
- E-bost:
- msmyth243@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window