Ymddiriedolwyr HELPAGE INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 288180

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Helen Harper | Cadeirydd | 08 November 2024 |
|
|
||||
Benidicto Feliciano Belton | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Jacobus Retief Hoffman | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Kankindi Birigenda Rose Gahire | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Sonia Flavia Di Mezza | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Martine Najim | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
SAMIR KUMAR SINHA | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
Peter S J Kaldes | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Victoria Aurora Marquez Mees | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
Sandra Elizabeth Aponte Taveras | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Graham Bennett | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Mika Marumoto | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Helen Clare Mealins | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Cecilia Agnes Mbeere Mwaura-Mbaka | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Dr Alexandre Sidorenko | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.