Hanes ariannol GLOUCESTERSHIRE ARTHRITIS TRUST

Rhif yr elusen: 288346
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £71.29k £30.46k £52.80k £54.75k £36.43k
Cyfanswm gwariant £56.38k £86.66k £42.35k £52.42k £56.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A