Hanes ariannol THE KHOJA SHIA ITHNAASHERI MUSLIM COMMUNITY OF LONDON
Rhif yr elusen: 288356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.00m | £2.03m | £1.93m | £1.91m | £10.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.92m | £1.96m | £1.97m | £1.92m | £2.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £127.02k | £100.05k | £106.24k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.28m | £1.16m | £763.86k | £1.13m | £9.59m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £53.19k | £65.30k | £70.21k | £83.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £653.53k | £712.63k | £665.04k | £609.46k | £659.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £65.08k | £74.18k | £61.48k | £71.83k | £378.46k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £35.15k | £374.70k | £29.08k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.88m | £1.86m | £1.94m | £1.90m | £2.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.00k | £35.78k | £33.25k | £19.93k | £709.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £62.67k | £0 | £31.50k | £68.57k | £50.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £664.66k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £63.19k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.