ymddiriedolwyr RIVER THAMES SOCIETY
Rhif yr elusen: 288380
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER FINCH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Robert Heavens | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Peter John Hall | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Thomas Robert Berman | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|
||||
Roy Miller | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
Abigail Helen Elizabeth Reynolds | Ymddiriedolwr | 08 April 2017 |
|
|
||||
Rupert Thomas Bagilhole | Ymddiriedolwr | 23 April 2016 |
|
|
||||
Jacqueline Fiona Lambert | Ymddiriedolwr | 23 April 2016 |
|
|
||||
Gillian Rix | Ymddiriedolwr | 04 February 2014 |
|
|
||||
John Richard Tamsitt | Ymddiriedolwr | 04 February 2014 |
|
|
||||
Hilary Pereira | Ymddiriedolwr | 04 February 2014 |
|
|
||||
DR PROF JACK BETTERIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID LAMBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.