ymddiriedolwyr RINGWOOD MEETING HOUSE ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 288453
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEANOR ABRAMS | Cadeirydd | 14 October 2012 |
|
|
||||
Richard Wilson Levell | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Lesley Gray | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
Susan Margaret Thurston | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
Andrea Rix | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
John Hawkins | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Barbara Davies | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
||||
KEITH ADAMS | Ymddiriedolwr | 14 October 2012 |
|
|||||
DAVID MICHAEL HOSKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET ALISON RAMDAYAH REYNOLDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.