Hanes ariannol ST MICHAEL'S HOSPICE HASTINGS AND ROTHER
Rhif yr elusen: 288462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.70m | £7.64m | £6.70m | £6.84m | £7.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.73m | £6.70m | £6.54m | £6.95m | £7.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £252.10k | £186.42k | £157.82k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.15m | £2.25m | £3.51m | £2.60m | £2.35m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.80m | £2.83m | £2.61m | £2.61m | £3.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.19m | £2.27m | £1.50m | £1.75m | £2.04m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.42m | £2.45m | £2.47m | £2.36m | £2.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £86.73k | £89.77k | £117.83k | £111.22k | £141.32k | |
|
Incwm - Arall | £198.40k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.11m | £2.22m | £645.87k | £1.51m | £2.09m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.15m | £5.32m | £5.39m | £5.56m | £5.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.33m | £1.37m | £1.15m | £1.40m | £1.59m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £69.06k | £64.40k | £77.03k | £122.56k | £100.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £251.34k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.