Hanes ariannol COLCHESTER ARTS CENTRE
Rhif yr elusen: 288652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £826.66k | £780.13k | £625.99k | £854.17k | £998.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £841.78k | £772.87k | £322.47k | £652.02k | £901.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £258.65k | £241.89k | £491.00k | £357.85k | £303.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £290.72k | £277.52k | £615.44k | £492.59k | £403.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £48.91k | £32.33k | £1.74k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £484.85k | £468.93k | £8.33k | £361.38k | £592.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.38k | £1.35k | £483 | £198 | £2.38k | |
|
Incwm - Arall | £792 | £0 | £0 | £0 | £300 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £830.53k | £772.87k | £308.47k | £637.02k | £901.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.25k | £0 | £14.00k | £15.00k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.79k | £0 | £24.72k | £9.65k | £3.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.