Hanes ariannol RISING SUN DOMESTIC VIOLENCE & ABUSE SERVICE
Rhif yr elusen: 289253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £741.95k | £1.14m | £1.38m | £1.28m | £1.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £742.52k | £818.48k | £973.24k | £1.15m | £1.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £645.72k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £276.08k | £374.33k | £20.95k | £323.85k | £351.45k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.37k | £14.95k | £1.36m | £1.27m | £62.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £717.98k | £773.91k | £0 | £0 | £1.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £594 | £1.05k | £2.52k | £1.05k | £5.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £350.00k | £12.65k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £708.54k | £782.48k | £879.84k | £1.06m | £1.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £33.98k | £36.00k | £93.40k | £92.38k | £20.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.95k | £7.24k | £12.13k | £13.07k | £15.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.