ymddiriedolwyr KNEBWORTH HOUSE EDUCATION AND PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 289346
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT HARRISON ICETON RUTTER | Cadeirydd | 17 November 2011 |
|
|
||||
John Francis Dudley Hoy | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Marcus Louis Taverner | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|||||
Morwenna Gray Lytton Cobbold | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|
||||
EDWARD LYTTON COBBOLD | Ymddiriedolwr | 11 November 2014 |
|
|
||||
THE HONOURABLE RICHARD COBBOLD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.