Dogfen lywodraethu MARLOW AGE CONCERN
Rhif yr elusen: 289444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6TH MAY 1982 AS AMENDED 9 FEBRUARY 1989 AND 13 JUNE 2002 AS AMENDED ON 23 MAR 2013 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 11 APR 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF THE AGED IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE WITHIN THE TOWN OR MARLOW AND ITS ENVRIONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
MARLOW AND ITS ENVIRONS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.