WARREN ASSOCIATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fundraising/Social Events inc- Sumer Fete, Christmas Party, Christmas Cards, Raffles, fundraising brochure sales. Spending- Library books, special needs equipment, musical equipment, school trips, purchase of new mini bus etc
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Cyllid Arall
- Suffolk
Llywodraethu
- 15 Mehefin 1984: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISS JENNY COCKRILL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lachia Maria Puttock | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Kelly-Sue Bland | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|
||||
Leigh Daines | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Kirsty Jane Brown | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Julie Hall | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Zoe Louise Tyrell | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Melanie Jane Holford | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Tracey Carr-McKenna | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
Amy Woodhouse | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||
Alison Tracy Gibbs | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.85k | £42.72k | £235.44k | £27.82k | £37.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.04k | £3.56k | £117.24k | £152.02k | £51.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Cyfrifon heb eu derbyn eto | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 19 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 14 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 19 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED THE 24TH APRIL 1984
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF WARREN SCHOOL, CLARKE'S LANE, OULTON BROAD, LOWESTOFT, SUFFOLK BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES AND SERVICE FOR EDUCATION NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL AUTHORITY.
Maes buddion
CATCHMENT AREA OF SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Greensleeves
Nightingale Road
LOWESTOFT
Suffolk
NR33 7AX
- Ffôn:
- 01502530237
- E-bost:
- warrenassociationtrust@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window