ymddiriedolwyr SOUTH WEST ESSEX CHOIR
Rhif yr elusen: 289613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANISSA MSALLEM | Cadeirydd |
|
||||||||
David Heil Hampton | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||||
Katheryn Ronnau-Bradbeer | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||||
Joanne Margaret Williams | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||||
Vanessa Watling | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||||
Robert Maurice YOUNG | Ymddiriedolwr | 04 November 2014 |
|
|
||||||
MARY CHRISTINE MCELARNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SUSANNAH FRANCES PICKERING-SAQQA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MAUREEN GALLOWAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JOHN CHARLES BRIDGER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.