Hanes ariannol THE WATERBEACH COMMUNITY PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 289681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £18.65k £9.90k £12.05k £15.26k £15.21k
Cyfanswm gwariant £10.40k £8.55k £12.81k £27.14k £17.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A