Hanes ariannol YALE UNIVERSITY PRESS LONDON
Rhif yr elusen: 289717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.94m | £8.08m | £8.19m | £8.40m | £8.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.03m | £8.26m | £7.90m | £8.22m | £8.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.92k | £8.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £238.66k | £254.55k | £221.28k | £216.95k | £208.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £256.39k | £172.47k | £134.60k | £190.49k | £236.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.44m | £7.64m | £7.83m | £7.98m | £8.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.24k | £5.30k | £821 | £2.10k | £16.96k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £5.70k | £7.77k | £8.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.85m | £8.10m | £7.76m | £8.07m | £8.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £183.99k | £154.69k | £144.04k | £142.93k | £172.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £72.05k | £71.74k | £75.91k | £82.79k | £77.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.