ymddiriedolwyr YALE UNIVERSITY PRESS LONDON
Rhif yr elusen: 289717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN DONATICH | Cadeirydd |
|
|
|||||
John Barden | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Russell Andrew Martin Epstein | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Alyssa Greenwald | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
James Stephen Barr | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
David Andrew Wan | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Jennifer Ann Ridout | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Helen Kogan | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
TIMOTHY AIDAN JOHN KNOX | Ymddiriedolwr | 16 February 2018 |
|
|||||
Susan Lynn Gibbons | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|
||||
Katherine Brown | Ymddiriedolwr | 08 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.